インド式計算方法って色々あるけど

19×19までの計算方法は便利すぎる。

解説
14×19
①「14+9」=23 →230 (桁合わせのため、10倍する。)
②「4×9」=36
①+②「230 + 36」= 266
終了

百聞は一見にしかずです。
下の例を参考に、ぜひ自分でやってみてください!

例1

17×19
①「17+9」= 26 → 260
②「7×9」= 63
①+②「260+63」= 323

例2

14×18
①「14+8」=22→220
②「4×8」=32
①+②「220+32」= 252

私には革命的でした。

<応用編>

17×35
=17・(15+10+10)
=「17・15」+「17・10+17・10」

つまり

17・15
①「17+5」=22→220
②「7×5」=35
①+②「220+35」=255

17・10+17・10
=170+170
=340

255+340=595

 

<参考動画>
「予備ノリのたくみ」さんが解説してくれている動画があったので載せておきます。

11から19までの数どうしのかけ算【インド式計算】

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました